Entreprise : LA CROIX DESSAIGNE - SIREN 504 603 200
Identité
Dénomination
LA CROIX DESSAIGNE
SIREN (siège)
504 603 200
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2008
Début d’activité
09/06/2008
Date de fin de la personne morale
05/06/2058
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Viticulture
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES COQUELICOTS 51530 CUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KREMER JACQUES , ERNEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Venteuil
Nom, Prénom(s)
LITTIERE ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Oeuilly
Nom, Prénom(s)
PHILIZOT DANIEL , JEAN-JACQUES , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Oeuilly
Nom, Prénom(s)
POITTEVIN PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Damery
Nom, Prénom(s)
RIVIERE JEAN-LUC , GEORGES , GERVAIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Cuis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/06/2008
Siret
50460320000016
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Viticulture
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
2 RUE DES COQUELICOTS
51530 , CUIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5488
Date d'ajout
01/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2010 : Partant : RIVIERE Jean-Luc Georges Gervais, Gérant Nouveau : RIVIERE Jean-Luc Georges Gervais, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : LITTIERE Alain, Associé indéfiniment responsable devient Gérant associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'Épernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce de Reims par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).