Entreprise : SLG RECYCLING FINANCE - SIREN 504 594 136
Identité
Dénomination
SLG RECYCLING FINANCE
SIREN (siège)
504 594 136
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2008
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 50459413600021
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2017
Fermeture de l'établissement - 50459413600013
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2008
Date de fin de la personne morale
08/10/2107
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
28670377 EUR
Adresse du siège
3 AV MARCELLIN BERTHELOT 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONTREPOIS CHRYSTEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
DESPLAT JEAN-PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Villenave d'Ornon
Dénomination
BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - BEAS - Société à responsabilité limitée
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Dénomination
IN EXTENSO AUDIT - Société anonyme
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
CABINET COUREAU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/09/2008
Siret
50459413600039
Enseigne
DERICHEBOURG
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
3 AV MARCELLIN BERTHELOT
92390 , VILLENEUVE-LA-GARENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2008
Siret
50459413600021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
EN FRANCE ET A L'ETRANGER, LA PRISE DE PARTICIPATIONS, L'ACQUISITION DE FONDS DE COMMERCE (HOLDING D'ACQUISITION) L'ADMINISTRATION GENERALE JURIDIQUE, COMPTABLE, FISCALE ET DES RESSOURCES HUMAINES (HOLDING OPERATIONNELLE)
Adresse
30 AV THERESE VOISIN
37000 , TOURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU MENNETON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/2008
Siret
50459413600013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
100 BD DU MONTPARNASSE
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24562
Date d'ajout
11/10/2017
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 01/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21991
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil publication au journal GAZETTE DU PALAIS du 30/08/2017 A compter du 18/08/2017
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
21/04/2017
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 3, Avenue Marcellin Berthelot 92390 VILLENEUVE LA GARENNE RC 504 594 136 RCS NANTERRE LE 01-04-2017
Numéro d'observation
137
Date d'ajout
20/04/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
01/04/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-03-2016
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/03/2009
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION : FUSION PAR ABSOPTION DE LA SOCIETE SEPCHAT INVESTISSEMENTS AVEC EFFET RETROACTIF AU 01.10.2008 FORME JURIDIQUE SIEGE SOCIAL
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/10/2008
Description
DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS AU TGI DE : DEPOT DE L'ACTE CONSTITUTIF AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AVEC UN DEBUT D'ACTIVITE AU 27/05/2008 (GTC PARIS). LE SOUS LE NUMERO
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/09/2008
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 30/09/2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).