Entreprise : SCI AKEI - SIREN 504 591 272
Identité
Dénomination
SCI AKEI
SIREN (siège)
504 591 272
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2008
Début d’activité
01/06/2008
Date de fin de la personne morale
05/06/2058
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat immobilier location et vente
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
CHE DE FONT COUVERTE 83136 LA ROQUEBRUSSANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOLLY LECOUTEY ALAIN , PATRICK , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
La Roquebrussanne
Nom, Prénom(s)
PERNIN ISABELLE , MARIE-LOUISE , ALBERTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
La Roquebrussanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
50459127200019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat immobilier location et vente
Autres Activités
Achat immobilier location et vente
Adresse
CHE DE FONT COUVERTE
83136 , LA ROQUEBRUSSANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
496
Date d'ajout
17/01/2020
Description
par jugement en date du 17 janvier 2020 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. A désigné la Selarl DELORET CONSTANT,prise en la personne de de Me Anne DELORET, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8137
Date d'ajout
21/10/2019
Description
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements : 29/07/2019, mandataire judiciaire SELARL DELORET CONSTANT prise en la personne de Me Deloret Anne 29 rue Cisson, Centre Hermès 83300 Draguignan, Tribunal de Grande instance de /Draguignan en date du 18/10/2019.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).