Entreprise : SCI TERRE ET MER - SIREN 504 556 937
Identité
Dénomination
SCI TERRE ET MER
SIREN (siège)
504 556 937
Date d'immatriculation au RNE
04/06/2008
Début d’activité
02/06/2008
Date de fin de la personne morale
03/06/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
la construction, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la propriété, la prise à bail, l'admi- nistration et la gestion de tous immeubles batis ou non batis.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
60 AV DU MOULIN BLANC 17310 SAINT-PIERRE-D'OLERON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA DRESSERIE OUEST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALVES FERRAO ANTONIO , JOSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
SAINT PIERRE D OLERON
Nom, Prénom(s)
MECHIN MAITE , CHANTAL , HELYETTE , ODETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
SAINT PIERRE D OLERON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/06/2008
Siret
50455693700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la construction, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la propriété, la prise à bail, l'admi- nistration et la gestion de tous immeubles batis ou non batis.
Autres Activités
la construction, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la propriété, la prise à bail, l'admi- nistration et la gestion de tous immeubles batis ou non batis.
Adresse
60 AV DU MOULIN BLANC
17310 , SAINT-PIERRE-D'OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA DRESSERIE OUEST
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5974
Date d'ajout
05/09/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/09/2012 : Partant : MECHIN Née BUORD Chantal Reine Juliette, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).