Entreprise : SCI LES JUMELLES - SIREN 504 492 976
Identité
(Entreprise radiée le 06/04/2018)
Dénomination
SCI LES JUMELLES
SIREN (siège)
504 492 976
Date d'immatriculation au RNE
30/05/2008
Fermeture de l'établissement - 50449297600015
- Date d'effet de la fermeture : 07/03/2018
Date de fin de la personne morale
29/05/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1250 EUR
Adresse du siège
RES LD LES DARBOLLEES 73550 LES ALLUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCES DES PRELES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBES JEANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2006
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COMBES ALICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2006
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GLINEUR BRUNO , HENRI , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
PONCET AGNES , SOPHIE , JULIETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/04/2008
Siret
50449297600015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Dans la limite d'opérations strictement civiles et à l'exclusion de toutes opérations de caractère commercial, l'acquisition, la rénovation, l'administration, la location et la gestion d'un bien immobilier situé Résidence des Presles, Lieudit Les Darbollées 73550 Méribel les Allues.
Adresse
RES Résidence Les Presles Lieudit Les Darbollées
73550 , Les Allues - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCES DES PRELES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
131
Date d'ajout
06/04/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 07/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
129
Date d'ajout
06/04/2018
Description
Dissolution à compter du 01/01/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2017 siège de la liquidation Chez Madame Agnès PONCET, 11 Rue de Maubeuge 75009 PARIS parution de la publicité légale LE JOURNAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du 08/03/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/05/2008
Description
Historique des observations depuis le 30/05/2008 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2008A143 le 30/05/2008 --- Publicité au Journal : La Savoie --- Parution au Journal le 23/05/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).