Entreprise : SCI DE LA SALLE - SIREN 504 469 016
Identité
(Entreprise radiée le 30/12/2022)
Dénomination
SCI DE LA SALLE
SIREN (siège)
504 469 016
Date d'immatriculation au RNE
04/06/2008
Date de fin de la personne morale
03/06/2058
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
362940.82 EUR
Adresse du siège
LD LA MARQUEZE 40230 JOSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN DE LA SALLE CHANTAL , MARIE , JEANNE
Nom d'usage
DE MONTARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Mur-sur-Allier
Nom, Prénom(s)
MARTIN DE LA SALLE DAMIEN , LOUIS , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
MARTIN DE LA SALLE BENJAMIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Paris 18
Nom, Prénom(s)
MARTIN DE LA SALLE ANTONIN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Paris 18
Nom, Prénom(s)
MARTIN DE LA SALLE CLOTHILDE , REGINE , MARIE , JEANNE
Nom d'usage
DE LA CROIX DE RAVIGNAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Greffeil
Nom, Prénom(s)
MARTIN DE LA SALLE MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
DE MONTARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
DE MONTARD MARIE-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Villenave-d'Ornon
Nom, Prénom(s)
MARTIN DE LA SALLE MARIE , PASCALE
Nom d'usage
HEURTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Schiltigheim
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/05/2008
Siret
50446901600019
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion immobilière
Adresse
LD lieudit la Marquèze
40230 , Josse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11340
Date d'ajout
30/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/09/2022
Description
Dissolution à compter du 27/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/03/2021, liquidateur : DE MONTARD né(e) MARTIN DE LA SALLE Chantal Marie Jeanne, siège de la liquidation : 9 Côte du Bois Dallet 63111 Mur-sur-Allier, parution de la publicité légale : Les Annonces Landaises paru le 29/05/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).