Entreprise : LES CIMES DE MEGEVE - SIREN 504 434 812
Identité
(Entreprise radiée le 29/08/2018)
Dénomination
LES CIMES DE MEGEVE
SIREN (siège)
504 434 812
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2008
Fermeture de l'établissement - 50443481200013
- Date d'effet de la fermeture : 22/12/2017
Date de fin de la personne morale
01/06/2028
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
3605 RTE EDMOND DE ROTHSCHILD 74120 MEGEVE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLOS D'ARBOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DALLEST SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Praz-sur-Arly
Nom, Prénom(s)
CHATRON-MICHAUD PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Combloux
Dénomination
BOAS IN THE ALPS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Copenhague
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/05/2008
Siret
50443481200013
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
3605 RTE EDMOND DE ROTHSCHILD
74120 , MEGEVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLOS D'ARBOIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/010996
Date d'ajout
29/08/2018
Description
Radiation en date du 29/08/2018 - Clôture des opérations de liquidation 01/07/2018 (Assemblée générale ordinaire en date du 01/07/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/000945
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 22/12/2017 - Siège de la liquidation : 164 Route De Bellevarde 74120 PRAZ-SUR-ARLY - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Faucigny du 25/01/2018
Numéro d'observation
F18/000945
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 22/12/2017
Numéro d'observation
F18/000945
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur DALLEST Serge Nouvelle Adresse : 164 Route De Bellevarde 74120 PRAZ-SUR-ARLY
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).