Entreprise : FIDOUEST LA ROCHE-BERNARD - SIREN 504 402 975
Identité
Dénomination
FIDOUEST LA ROCHE-BERNARD
Sigle
FID'OUEST
SIREN (siège)
504 402 975
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2008
Début d’activité
31/10/2008
Date de fin de la personne morale
27/11/2107
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable.
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
224000 EUR
Adresse du siège
13 RUE EUGENE FEAUTRIER 56130 LA ROCHE-BERNARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DILY YANN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
LE GUILLANT ERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Larmor-Baden
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/10/2008
Siret
50440297500032
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable.
Adresse
13 RUE EUGENE FEAUTRIER
56130 , LA ROCHE-BERNARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/2008
Siret
50440297500016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
1 PL RENE CASSIN
56400 , AURAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE LA FORET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/10/2008
Siret
50440297500024
Code APE
6920Z - Activités comptables
Activité principale
Activités comptables
Adresse
11 RUE CRESPEL DE LATOUCHE
56130 , LA ROCHE-BERNARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9382
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/09/2019 : Partant : DIFFERENCE AUDIT (SARL), Commissaire aux comptes suppléant Partant : AEC COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes titulaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).