Entreprise : ANQUETIL OPTICIENS FORGES - SIREN 504 345 331
Identité
(Entreprise radiée le 15/11/2021)
Dénomination
ANQUETIL OPTICIENS FORGES
SIREN (siège)
504 345 331
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2008
Date de fin de la personne morale
26/05/2107
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
67 RUE SAINT PIERRE 60000 BEAUVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
ANQUETIL ASTRID
Nom d'usage
NEE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/05/2008
Siret
50434533100012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
67 RUE SAINT PIERRE
60000 , BEAUVAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/05/2008
Siret
50434533100020
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail de tous articles d'optique, lunettes, appareils et matériels d'optique.
Adresse
2 RUE 1 place Brévière
76440 , Forges-les-Eaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
et 2 rue Albert Bochet
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4768
Date d'ajout
15/11/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par LA SOCIETE COMMERCIALE ANQUETIL OPTIQUE 527 320 071 RCS BORDEAUX le 15-09-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : Dénomination : MERU OPTIQUE, Forme juridique : SARL, Siège social 6, rue Maurice Brayet 60000 BEAUVAIS RCS BEAUVAIS - 420 878 803, avec effet fiscal et comptable au 01/10/2020.
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : Dénomination : ANQUETIL OPTIQUE I, Forme juridique : SARL, Siège social 67, rue Saint Pierre 60000 BEAUVAIS RCS BEAUVAIS - 421 087 305, avec effect comptable et fiscal au 01/10/2020.
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : Dénomination : ANQUETIL OPTIQUE II, Forme juridique : SARL, Siège social 17 et 19 rue Charles de Gaulle 76220 GOURNAY EN BRAY RCS DIEPPE - 421 067 687, avec effet fiscal et comptable au 01/10/2020.
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : Dénomination : OPTIQUE LAMONNIER, Forme juridique : SARL, Siège social 17 et 19 rue Charles de Gaulle 76220 GOURNAY EN BRAY RCS DIEPPE - 307 921 049, avec effet comptable et fiscal au 01/10/2020.
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par LA SOCIETE COMMERCIALE ANQUETIL OPTIQUE 527 320 071 RCS BORDEAUX le 15-09-2021
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : Dénomination : GISORS OPTIQUE, Forme juridique : SARL, Siège social 10, rue de Vienne 27140 GISORS RCS EVREUX - 420 919 441, avec effet comptable et fiscal au 01/10/2020.
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
12/11/2021
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : Dénomination : ETREPAGNY, Forme juridique : SARL, Siège social 23, rue Georges Clémenceau 27150 ETREPAGNY RCS EVREUX - 420 976 599, avec effet comptable et fiscal au 01/10/2020.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/04/2016
Description
Société réduite à un associé unique à compter du 17/03/2016.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/03/2011
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 21/03/2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Neufchatel-en-Bray ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dieppe. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dieppe décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/08/2008
Description
Mise en activité de la société à compter du 18 jui llet 2008 suite à l'achat d'un fonds hors ressort.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/05/2008
Description
Cette société s'est constituée sans activité.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).