Entreprise : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA VAIRIE - SIREN 504 329 301
Identité
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA VAIRIE
Sigle
GAEC
SIREN (siège)
504 329 301
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2008
Début d’activité
01/05/2008
Date de fin de la personne morale
26/05/2068
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Elevage de vaches laitières et de bovins viande (vaches allaitantes et taurillons)
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
440000 EUR
Adresse du siège
LA VAIRIE 53220 LARCHAMP FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Vairie
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DANIEL FRANCINE
Nom d'usage
LE RENARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Larchamp
Nom, Prénom(s)
LE RENARD DELPHINE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Larchamp
Nom, Prénom(s)
LE RENARD DAMIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1990
Commune de résidence
Saint-Ellier-du-Maine
Nom, Prénom(s)
LE RENARD DANIEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Larchamp
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2008
Siret
50432930100015
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Elevage de vaches laitières et de bovins viande (vaches allaitantes et taurillons)
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières,Élevage d autres bovins et de buffles
Adresse
LA VAIRIE
53220 , LARCHAMP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Vairie
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/01/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/11/2017 : Partant : LE RENARD Claude, Gérant Modifié : LE RENARD Damien, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).