Entreprise : SARL LES VERGERS DE LA CIZE - SIREN 504 313 388
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2022)
Dénomination
SARL LES VERGERS DE LA CIZE
SIREN (siège)
504 313 388
Date d'immatriculation au RNE
03/06/2008
Date de fin de la personne morale
02/06/2058
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
42000 EUR
Adresse du siège
65 CRS DE VERDUN 33000 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAUCONNIER FLORENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
50431338800028
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Promotion immobilière, marchand de biens, maîtrise d'oeuvre et conduite de travaux immobiliers
Adresse
65 CRS 65 Cours de Verdun
33000 , Bordeaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
50431338800010
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
15 RUE LOUIS SENTEX
40500 , SAINT-SEVER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16830
Date d'ajout
08/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2355
Date d'ajout
13/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/01/2022
Description
Dissolution à compter du 20/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2021, liquidateur : FAUCONNIER Florent, siège de la liquidation : 65 Cours de Verdun 33000 Bordeaux, parution de la publicité légale : Les Echos Judiciaires Girondins paru le 07/01/2022
Numéro d'observation
3736
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Radiation du RCS le 11/09/2018 avec effet au 15/07/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bordeaux par suite du transfert du siège social : 15 RUE Sentex 40500 ST SEVER au 65 CRS de Verdun 33000 BORDEAUX. Dépot de l'acte le : 11/09/2018 sous le numéro : 60162
Numéro d'observation
91282
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).