Entreprise : Z E T - SIREN 504 266 586
Identité
Dénomination
Z E T
SIREN (siège)
504 266 586
Date d'immatriculation au RNE
16/05/2008
Date de fin de la personne morale
15/05/2107
Date de clôture
31/05
Date de la première clôture
31/10/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
PLAGE DU PORTEAU 44210 PORNIC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STE MARIE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERNANDEZ NATHALIE
Nom d'usage
AUPIAIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Pornic
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
50426658600024
Enseigne
LES ENFANTS TERRIBLES
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Discothèque
Adresse
plage du Porteau Sainte Marie sur Mer
44210 , Pornic - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STE MARIE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/2008
Siret
50426658600016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
21 LA FICAUDIERE
44210 , PORNIC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE MARIE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
29/11/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 29/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
09/10/2015
Description
ORDONNANCE DU 07-10-2015. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M me Patricia RETAILLEAU
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
01/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 30/09/2015 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
24/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 24/09/2014 à prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2013-299 désigne liquidateur SCP PHILIPPE DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, nom du juge-commissaire Monsieur Ilyasse AKSIL
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
21/07/2014
Description
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Ilyasse AKSIL
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
04/06/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 04/06/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/05/2014
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
21/11/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 20/11/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013-299 date de cessation des paiements le 04/10/2013, et a désigné juge commissaire : Monsieur François Xavier MOUSSET, juge commissaire suppléant : Monsieur Didier BARBE, mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 20/05/2014, et a ouvert une période d'observation expirant le 20/05/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
17/07/2012
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SAS SE TRANSFORME EN SARL A COMPTER DU 01-03-2012
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/11/2009
Description
225020091130 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 15/10/2009 Anc directeur général : Mr SIBIRIL Gildas.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/03/2009
Description
9300200903131300 ********* Transfert siège social & Ets Principal ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 30/10/2008 Changement / clôture des comptes du 31/10 au 31/05 Changement / adresse (siège) ... ancienne adresse : 21 la Ficaudière Sainte-Marie-Sur-Mer 44210 PORNIC ... nouvelle adresse : Plage du Porteau Sainte Marie sur Mer 44210 PORNIC
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
09/02/2009
Description
225020090209 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 30/10/2008 Ancien président : Mr FREDET Yann Alain. Anc directeur général : Mr CORBILLE Hugo Benoît. Président de la société : Mr CORBILLE Hugo Benoît. Directeur général : Mr SIBIRIL Gildas.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
05/11/2008
Description
225020081105 ********* Démission directeur général Date d'effet de la formalité: 23/07/2008 Anc directeur général : M. BOUYER Marc Michel.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/06/2008
Description
310020080617 ********* Mise en activité suite achat avec AP Date d'effet de la formalité: 01/06/2008 Achat au prix de : 315000.00 EUR Vendeur : VIKING Prédécesseur : EURL VIKING ; N° Insee : 448418483.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/06/2008
Description
La société a été sans activité commerciale depuis son immatriculation jusqu'au 1.6.2008
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/05/2008
Description
Cette société s'est constituée sans activité.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).