Entreprise : SCI DES MEUNIERS - SIREN 504 212 614
Identité
Dénomination
SCI DES MEUNIERS
SIREN (siège)
504 212 614
Date d'immatriculation au RNE
19/05/2008
Date de fin de la personne morale
18/05/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
14 RUE VASCO DE GAMA 62800 LIEVIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DU MANOIR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARDINAL SANDRINE
Nom d'usage
CIURLEO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
HENIN BEAUMONT
Nom, Prénom(s)
CIURLEO GIORGIO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
HENIN BEAUMONT
Nom, Prénom(s)
GARDINAL SOPHIE
Nom d'usage
PELOILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
LIEVIN
Nom, Prénom(s)
PELOILLE ARNAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
LIEVIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2008
Siret
50421261400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de quelque manière que ce soit de tous immeubles bâtis ou non bâtis biens et droits immobiliers pour quelque destination que ce soit ; Propriété gestion aménagement administration et plus généralement l exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis biens et droits immobiliers dont elle deviendra propriétaire
Adresse
14 RUE résidence du Manoir
62800 , Lievin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
14 rue Vasco de Gama
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1113
Date d'ajout
28/01/2019
Description
Radiation du RCS le 28/01/2019 avec effet au 28/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12335
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 16/10/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).