Entreprise : SARL SOUS LES VIGNES - SIREN 504 209 792
Identité
(Entreprise radiée le 02/06/2020)
Dénomination
SARL SOUS LES VIGNES
SIREN (siège)
504 209 792
Date d'immatriculation au RNE
20/05/2008
Date de fin de la personne morale
19/05/2068
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
TARPERON 21510 BEAUNOTTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VELUT JEAN-ROBERT , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Aignay-le-Duc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
50420979200010
Nom commercial
LA FORGE DE TARPERON
Enseigne
La forge de Tarperon
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Toute activité touchant à la restauration sous toutes ses formes et notamment l'acquisition de tout fonds de commerce Toute activité touchant à la restauration sous toutes ses formes et notamment l'acquisition de tout fonds de commerce - bar
Adresse
Tarperon
21510 , Beaunotte - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5736
Date d'ajout
02/06/2020
Description
Radiation du RCS le 02/06/2020 avec effet au 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2364
Date d'ajout
24/02/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/11/2019 Liquidateur : VELUT Jean-Robert Marie Le siège de la liquidation est fixé à : ferme de Grand Bois 21510 AIGNAY LE DUC Journal d'annonces légales : JOURNAL DU PALAIS en date du 13/01/2020 Cessation d'activité à compter du 30/11/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).