Entreprise : JOL GROUP - SIREN 504 180 407
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2016)
Dénomination
JOL GROUP
SIREN (siège)
504 180 407
Date d'immatriculation au RNE
16/05/2008
Date de fin de la personne morale
15/05/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
900000 EUR
Adresse du siège
97 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Defond PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Ciganer-Albeniz CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
P2M AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/2008
Siret
50418040700018
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Activité principale
Études de marché et sondages
Adresse
10 RUE GIT LE COEUR
75006 , PARIS 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/04/2008
Siret
50418040700034
Nom commercial
JOL SOCIAL
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisations d'enquêtes économiques, réalisations de commentaires, animation de conférences et séminaires.
Adresse
97 RUE 97 rue Saint-Lazare
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
50418040700026
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Activité principale
Études de marché et sondages
Adresse
35 RUE BERTHE
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B1119539
Date d'ajout
14/01/2022
Description
Décision du 13/01/2022. Remplacement du juge commissaire par Monsieur Eric DUBOIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B1119537
Date d'ajout
05/11/2021
Description
Par jugement en date du 29/10/2021, le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin a prorogé d'une année la durée du plan de sauvegarde judiciaire.
Numéro d'observation
2008B1119531
Date d'ajout
27/04/2020
Description
Décision du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 26/02/2020 nommant SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
2008B1119529
Date d'ajout
27/04/2020
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 26/12/2018 nommant SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître Laurent MIQUEL en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
10/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 06-10-2017 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans. Désigne la SCP HENNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU 44 rue Jean Jaurès 02100 SAINT-QUENTIN Commissaire à l'exécution du plan sous le numéro 2015/5498.
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 02-06-2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 04-06-2017, soit jusqu'au 04-10-2017
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
20/03/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 17-03-2017 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
29/01/2016
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 27-11-2015
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
29/01/2016
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
29/01/2016
Description
Associée unique : COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET DE CONSEILS SAS, 18 bd Léon Blum 02100 Saint Quentin, 799 907 647 RCS Saint Quentin
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
26/01/2016
Description
Par jugement en date du 22/01/2016, le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Compagnie Financière de Constance Rcs Paris 391262292, SAS Jol Group Rcs Paris 504180407, SNC Jol Press Rcs Paris 798212882, et ce par extension de la procédure de sauvegarde ouverte le 04/12/2015 à l'égard de la SAS Compagnie de Financement et de Conseils-Cofic Rcs Saint-Quentin 799907647. Ledit jugement a ordonné la confusion des patrimoines des sociétés Compagnie de Financement et de Conseils-Cofic, Jol Press, Jol Group et Compagnie Financière de Constance et a désigné : juge commissaire M. Philippe Duforest, l'administrateur SCP Henneau en la personne de Me Frédéric Henneau, 44 rue Jean Jaurès 02100 Saint-Quentin avec les pouvoirs d'assister, le mandataire judiciaire SELARL Grave-Randoux en la personne de Me Michel Grave, 2 place des Campions 02100 Saint-Quentin. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).