Entreprise : EARL ARTOIS - SIREN 504 163 296
Identité
Dénomination
EARL ARTOIS
SIREN (siège)
504 163 296
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2008
Date de fin de la personne morale
22/05/2107
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Qualité
Actif agricole
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
SAINT MARTIN DE FRESNAY 14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Martin-de-Fresnay
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARTOIS JACKY , RENE , PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
L'Oudon
Nom, Prénom(s)
NEUVILLE BRIGITTE , MARIE , ODETTE
Nom d'usage
ARTOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
L'Oudon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/09/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
50416329600016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production céréalière
Adresse
SAINT MARTIN DE FRESNAY
14140 , SAINT-PIERRE-EN-AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Martin-de-Fresnay
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7351
Date d'ajout
20/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 13/09/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Dissolution à compter du 13/09/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 13/09/2022, liquidateur : ARTOIS Jacky René Philippe, siège de la liquidation : Saint-Martin-de-Fresnay - l'Oudon le Bourg 14170 Saint-Pierre-en-Auge, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Normand paru le 22/09/2022
Numéro d'observation
2204
Date d'ajout
24/07/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2009 : Nouveau : ARTOIS Brigitte Marie Odette, Co-gérant associé Changement de qualité : ARTOIS Jacky René Philippe, Gérant(e) devient Co-gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).