Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GOURNAY - CHAMPS - SIREN 504 122 342
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GOURNAY - CHAMPS
SIREN (siège)
504 122 342
Date d'immatriculation au RNE
09/06/2010
Début d’activité
22/04/2008
Date de fin de la personne morale
08/06/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activité principale
Etablissement de crédit.
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Adresse du siège
1 AV PAUL DOUMER 93460 GOURNAY-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BECQUET CHANTAL , GENEVIEVE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
LANDAIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BOLLON FRANCOIS , REGIS , MARIE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Gournay-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BONFILLOUP MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Noisy-le-Grand
Nom, Prénom(s)
CLAUDE ELISABETH , MADELEINE , LOUISE
Nom d'usage
LAPORTE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
GARBAY DANIEL , CHRISTIAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
GASSIER ROLAND , ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Gournay-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
GRILO ELISABETH
Nom d'usage
CARBOL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
NUNES CERNILDA , MARIA
Nom d'usage
ABARCA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
ORSI PHILIPPE , PIERRE , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Thorigny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
RAIMBAULT NATHALIE
Nom d'usage
WINTHER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Gournay-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
SEGUY CATHERINE , ANNIE , DANIELLE
Nom d'usage
CARUANA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
TOMASI CORADINA
Nom d'usage
CHRIFI ALAOUI
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Gagny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/04/2008
Siret
50412234200026
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Etablissement de crédit.
Autres Activités
Etablissement de crédit.
Adresse
1 AV PAUL DOUMER
93460 , GOURNAY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/2008
Siret
50412234200018
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
18 RUE CATHERINE DE LA ROCHEFOUCAULD
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
80508
Date d'ajout
09/06/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet au 14/05/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
80507
Date d'ajout
09/06/2010
Description
En cours d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance,banque et finances. suite au transfert de siège en date du 14/05/2010
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/12/2008
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 003 758
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).