Entreprise : BRACO - SIREN 504 082 959
Identité
Dénomination
BRACO
SIREN (siège)
504 082 959
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2008
Début d’activité
30/04/2008
Date de fin de la personne morale
05/05/2107
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par voie d'achat d'échange d'apport ou autrement de toutes valeurs mobilières ou droits sociaux de toutes sociétés, ainsi que la vente l'échange ou l'apport Desdites valeurs mobilières ou droits sociaux.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
3350000 EUR
Adresse du siège
66 AV PARMENTIER 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Orleans CEDEX 1
Nom, Prénom(s)
Peron MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Liverdy-en-Brie
Dénomination
ORCOM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villemandeur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/2008
Siret
50408295900025
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat d'échange d'apport ou autrement de toutes valeurs mobilières ou droits sociaux de toutes sociétés, ainsi que la vente l'échange ou l'apport Desdites valeurs mobilières ou droits sociaux.
Autres Activités
L'acquisition par voie d'achat d'échange d'apport ou autrement de toutes valeurs mobilières ou droits sociaux de toutes sociétés, ainsi que la vente l'échange ou l'apport Desdites valeurs mobilières ou droits sociaux.
Adresse
66 AV PARMENTIER
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/2008
Siret
50408295900017
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
40 RUE DU COTTAGE
92410 , VILLE-D'AVRAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLE D'AVRAY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B1745423
Date d'ajout
20/10/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 20/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
14/02/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14/02/2017 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro : P201700444 date de cessation des paiements : 14/08/2015. Désigne M. Jean Messinesi Juge Commissaire, met fin à la mission de Me Philippe Blériot commissaire à l'exécution du plan, désigne SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris mandataire judiciaire Liquidateur.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
23/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23/12/2014 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. Marc Peron, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans. Désigne Me Philippe Bleriot Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de Me Bleriot , 26, Chemin de la Madeleine 93000 Bobigny , Administrateur, maintient SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias , 3 rue Troyon 75017 Paris , Mandataire judiciaire, maintient M. Messinesi , Juge-commissaire, sous le numéro P201302484.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
01/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 01/09/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 02/09/2014, soit jusqu'au 02/12/2014
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
29/04/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/04/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 02/05/2014, soit jusqu'au 02/09/2014
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 16/12/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 02/01/2014, soit jusqu'au 02/05/2014
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
02/09/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 02/09/2013 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201302484 et a désigné juge commissaire : M. Jean Messinesi, juge commissaire suppléant : M. Noël Pouderoux, administrateur : Me Philippe Bleriot 26, Chemin de la Madeleine 93000 Bobigny, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/01/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
02/08/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 11-06-2013
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/07/2008
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).