Entreprise : PICHON LAURENT - SIREN 504 053 448
Identité
Dénomination
PICHON LAURENT
SIREN (siège)
504 053 448
Date d'immatriculation au RNE
07/05/2008
Date de fin de la personne morale
06/05/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
112 AV DE TOURS 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICHON LAURENT
Nom d'usage
PICHON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Laval
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2008
Siret
50405344800024
Nom commercial
ESPACE POSE
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Pose de menuiseries pvc et alu, de volets roulants et de murs-rideaux.
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Adresse
112 AV 112 avenue de Tours
53000 , Laval - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2008
Siret
50405344800016
Nom commercial
ESPACE POSE
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
POSE DE MENUISERIES PVC ET ALU, DE VOLETS ROULANTS ET DE MURS-RIDEAUX.
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Adresse
LD LES PICHONNIERES
53320 , BEAULIEU-SUR-OUDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6234
Date d'ajout
28/10/2019
Description
Clôture pour insuffisance d'actif suivant jugement en date du 28.08.2019. Date d'effet : 28.08.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3109
Date d'ajout
31/07/2014
Description
Reprise de la procédure de liquidation judiciaire EN DATE DU 30/07/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL A PRONONCE LA REPRISE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE , ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE : Mme MARTINE LARUAZ - LIQUIDATEUR : SELARL GUILLAUME LEMERCIER - 31 ALLEE DU VIEUX SAINT LOUIS - 53000 LAVAL Date d'effet : 30/07/2014
Numéro d'observation
3686
Date d'ajout
26/08/2013
Description
Radiation du RCS le 26/08/2013 avec effet au 21/08/2013 Suivant ordonnance en date du 21/08/2013, mettons fin à la mission de SELARL GUILLAUME LEMERCIER, en qualité de liquidateur. cette ordonnance clôture la procédure et entraîne la radiation au RCS.
Numéro d'observation
2747
Date d'ajout
14/06/2013
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 12/06/2013, le Tribunal de Commerce de LAVAL a autorisé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de PICHON LAURENT (SARLU) Date d'effet : 12/06/2013
Numéro d'observation
379
Date d'ajout
29/01/2013
Description
Changement de juge-commissaire En date du 28/01/2013, Le Président du Tribunal de Commerce de LAVAL a désigné MR GUY ROZEL, en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mme Isabelle PILLON dans la procédure PICHON LAURENT (SARLU). Date d'effet : 28/01/2013
Numéro d'observation
2440
Date d'ajout
21/05/2012
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 16/05/2012, le Tribunal de Commerce de LAVAL a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit commun et a désigné : Juge-commissaire : Mme Isabelle PILLON / Liquidateur : SELARL Guillaume LEMERCIER - 31, Allée du Vieux Saint Louis - 53000 LAVAL. Date d'effet : 16/05/2012
Numéro d'observation
1122
Date d'ajout
29/02/2012
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/02/2012 : Ancienne adresse : lieu dit Les Pichonnières 53320 Beaulieu-sur-Oudon Nouvelle adresse : 112 avenue de Tours 53000 Laval Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2012 : Modifié : PICHON Laurent, Gérant(e), demeurant 21bis rue Michel Knindick 53000 Laval Journal d'annonces légales : Le Courrier de la Mayenne du 16/02/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
19 2013-06-12 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2014-03-20 GREFFE TC DE LAVAL GREFFE TC DE LAVAL MAITRE LEMERCIER,28 2012-05-16 OUVERTURE PROCEDURE LIQU. JUDICIAIRE 2012-06-08 GREFFE TC DE LAVAL GREFFE TC DE LAVAL MAITRE LEMERCIER
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).