Entreprise : NEMOSART - SIREN 504 017 526
Identité
(Entreprise radiée le 02/03/2023)
Dénomination
NEMOSART
SIREN (siège)
504 017 526
Date d'immatriculation au RNE
24/04/2008
Date de fin de la personne morale
23/04/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
388 RUE GEORGES BESSE 30000 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC SCIENTIFIQUE GEORGES BESSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENEZET CATHERINE , FREDERIQUE
Nom d'usage
RICHEBOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
LUPO GERALDINE
Nom d'usage
MATTATIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
LECLAIR ANNE , CECILE , DANIELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Mus
Nom, Prénom(s)
COQUOZ BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Générac
Nom, Prénom(s)
PELLEGRIN AURORE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Caissargues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/03/2008
Siret
50401752600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de biens immobiliers, la réparation, l'aménagement, la reconstruction, la construction, la gestion, l'entretien, la location, la vente de tous immeubles
Adresse
388 RUE 388 Rue Georges Besse
30000 , Nîmes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Parc Scientifique Georges Besse
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/010137
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : VAILHÉ Robert Claude nom d'usage : VAILHÉ Robert n'est plus gérant VAILHÉ Robert Claude nom d'usage : VAILHÉ Robert n'est plus Associé PELLEGRIN Aurore nom d'usage : PELLEGRIN Aurore devient gérant PELLEGRIN Aurore nom d'usage : PELLEGRIN Aurore devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/010137
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : VAILHÉ Robert Claude nom d'usage : VAILHÉ Robert n'est plus gérant VAILHÉ Robert Claude nom d'usage : VAILHÉ Robert n'est plus Associé PELLEGRIN Aurore nom d'usage : PELLEGRIN Aurore devient gérant PELLEGRIN Aurore nom d'usage : PELLEGRIN Aurore devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).