Entreprise : SCEA DE LA CAMBE - SIREN 503 948 085
Identité
Dénomination
SCEA DE LA CAMBE
SIREN (siège)
503 948 085
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2008
Début d’activité
20/04/2008
Date de fin de la personne morale
27/04/2107
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exploitation et gestion de biens agricoles - cultures céréalières
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
155 RTE DE LA CAMBE 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUHAMEL EMILIE , LAURA , TATIANA
Nom d'usage
LE BOUSTOULLER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1989
Commune de résidence
Bosroumois
Nom, Prénom(s)
DUHAMEL NICOLAS , MICKAEL , CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Saint-Éloi-de-Fourques
Nom, Prénom(s)
DUHAMEL YANN , VINCENT , GERALD
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Saint-Éloi-de-Fourques
Nom, Prénom(s)
MENTEC BERNADETTE , GHISLAINE , CHRISTINE
Nom d'usage
DUHAMEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Saint-Paul-de-Fourques
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/2008
Siret
50394808500017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation et gestion de biens agricoles - cultures céréalières
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
155 RTE DE LA CAMBE
27800 , SAINT-ELOI-DE-FOURQUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
06/01/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2014 : Partant : DUHAMEL Michel, Gérant Nouveau : DUHAMEL Bernadette, Ghislaine, Christine, Gérant Nouveau : DUHAMEL Nicolas, Mickaël, Christophe, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).