Entreprise : AUDIOLYS - SIREN 503 921 389
Identité
Dénomination
AUDIOLYS
SIREN (siège)
503 921 389
Date d'immatriculation au RNE
30/04/2008
Début d’activité
01/10/2008
Date de fin de la personne morale
29/04/2058
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/06/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
L'activité d'audioprothésiste. La vente, la transformation de tous appareillages auditifs personnalisés et instruments et notamment casques TV, téléphones amplifiés, vente d'accessoires et produits.
Code APE
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Code APRM
3250AC - Fabrication de prothèses et orthèses diverses
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
114 AV DE LA MARNE 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURANT JEROME , PHILIPPE , EUGENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
LAURANT JEROME
Nom d'usage
LAURANT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
VANNES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50392138900014
Nom commercial
AUDIO 2000
Enseigne
AUDIO 2000
Code APE
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
L'activité d'audioprothésiste. La vente, la transformation de tous appareillages auditifs personnalisés et instruments et notamment casques TV, téléphones amplifiés, vente d'accessoires et produits.
Autres Activités
TRANSFORMATION DE TOUS APPAREILLAGES AUDITIFS
Code APRM
3250AC - Fabrication de prothèses et orthèses diverses
Adresse
114 AV DE LA MARNE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3925
Date d'ajout
12/08/2015
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 05/06/2015 Ancienne : 30/06 Nouvelle : 30/09 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/05/2015 : Partant : LACHAUX CATHERINE, Gérante Partant : LACHAUX Joël Albert Fernand, Gérant Nouveau : LAURANT Jérôme, Philippe, Eugène, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1136
Date d'ajout
04/03/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2013 : Nouveau : LACHAUX CATHERINE, Gérante
Numéro d'observation
5863
Date d'ajout
28/12/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/11/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).