Entreprise : SCI LE BARRY - SIREN 503 839 656
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2022)
Dénomination
SCI LE BARRY
SIREN (siège)
503 839 656
Date d'immatriculation au RNE
16/04/2008
Date de fin de la personne morale
15/04/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
QUARTIER DE BANELLE 30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEISSONNIER AGNES , FRANCOISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MANSOUX MATHILDE , BEATRICE , ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1995
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/04/2008
Siret
50383965600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Adresse
Quartier de Banelle
30170 , Saint-Hippolyte-du-Fort - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/017577
Date d'ajout
28/11/2016
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame MEISSONNIER Agnès Ancienne Adresse : Quartier de Banelle 30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT Nouvelle Adresse : 1 Rue Des Jeûneurs 75002 PARIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/017577
Date d'ajout
28/11/2016
Description
Modification relative aux associés de société civile : modification de la désignation d'un dirigeant : gérant , nouvelle identite : MEISSONNIER Agnès Françoise nom d'usage : MEISSONNIER Agnès modification de la désignation d'un dirigeant : Associé , nouvelle identite : MEISSONNIER Agnès Françoise nom d'usage : MEISSONNIER Agnès MANSOUX Mathilde Béatrice Isabelle nom d'usage : MANSOUX Mathilde devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).