Entreprise : AGENCE COMMUNICATION LOCALE - SIREN 503 790 388
Identité
Dénomination
AGENCE COMMUNICATION LOCALE
SIREN (siège)
503 790 388
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2008
Date de fin de la personne morale
20/04/2107
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
62 RUE ROGER SALENGRO 69700 GIVORS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Retournac
Nom, Prénom(s)
CHILLET MARTHE
Nom d'usage
PEDROSA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
La Verpillière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50379038800022
Nom commercial
ACL
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Régie publicitaire, prestations de services liées à la publicité, prospection et insertions dans touts supports médiatiques, éditions, conception et toutes activités se rapportant à la publicité et à l'imprimerie, conseil en publicité, courtage publicitaire. Travaux d'impression en série sont donnés à des sous-traitants
Adresse
62 RUE ROGER SALENGRO
69700 , GIVORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50379038800014
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Activité principale
Régie publicitaire de médias
Adresse
32 RUE ROGER SALENGRO
69700 , GIVORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/028658
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/03/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/028726
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/03/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/008051
Date d'ajout
13/02/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DURAND Jean-Pierre et en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur VERGÉ Jean-Paul en remplacement des juges commissaires précédemment désignés.
Numéro d'observation
F14/025262
Date d'ajout
04/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/07/2014 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F14/001629
Date d'ajout
09/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/01/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VUILLERMOZ Bruno, Juge commissaire suppléant : Monsieur DEFOND Eric, Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Bruno SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON mission : assurer seul et entièrement l'administration de la société. Date de cessation des paiements : 15/11/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).