Entreprise : EARL BOISGONTIER - SIREN 503 765 133
Identité
(Entreprise radiée le 31/03/2017)
Dénomination
EARL BOISGONTIER
SIREN (siège)
503 765 133
Date d'immatriculation au RNE
17/04/2008
Fermeture de l'établissement - 50376513300015
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2016
Date de fin de la personne morale
16/04/2033
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
LA HARDELIERE 61140 RIVES D'ANDAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Chapelle d'Andaine
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISGONTIER ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Rives d'Andaine
Nom, Prénom(s)
TAUPIN MONIQUE
Nom d'usage
BOISGONTIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Rives d'Andaine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50376513300015
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Lait, veaux gras.
Adresse
lieudit Hardelière
61140 , Rives d'Andaine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Chapelle d'Andaine
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1479
Date d'ajout
31/03/2017
Description
Radiation du RCS le 31/03/2017 avec effet au 31/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2466
Date d'ajout
14/06/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/05/2016 : Liquidateurs : BOISGONTIER Alain et BOISGONTIER Monique. Le siège de la liquidation est fixé à : lieudit la Hardelière - La Chapelle d'Andaine 61140 Rives d'Andaines. Journal d'annonces légales : Le Publicateur Libre en date du 09/06/2016.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).