Entreprise : SAS LA VILLA DU CHENE D'OR - SIREN 503 746 976
Identité
Dénomination
SAS LA VILLA DU CHENE D'OR
SIREN (siège)
503 746 976
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2012
Début d’activité
22/03/2012
Date de fin de la personne morale
19/04/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
RUE DU GENERAL DE GAULLE 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOIS GAST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
MEDICA FRANCE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 08
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/03/2012
Siret
50374697600037
Enseigne
KORIAN VILLA DU CHENE D'OR
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Adresse
RUE DU GENERAL DE GAULLE
53960 , BONCHAMP-LES-LAVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOIS GAST
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/10/2011
Siret
50374697600029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
165 AV GALILEE
13290 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA DURANNE III LE RUBIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/10/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/04/2008
Siret
50374697600011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
12 QUAI SAINT ANTOINE
69002 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
744
Date d'ajout
08/02/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes - à compter du 04/12/2015 : Partant : LE TINIER Jean-Brieuc, Président Nouveau : MEDICA FRANCE (SACA), Président non associé Journal d'annonces légales : l'Avenir Agricole en date du 15/01/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2557
Date d'ajout
11/06/2015
Description
Adoption d'une enseigne à compter du 18/05/2015 : KORIAN VILLA DU CHENE D'OR
Numéro d'observation
1455
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/02/2015 : Partant : DERYCKE Olivier, Président Nouveau : LE TINIER Jean-Brieuc, Président Journal d'annonces légales : L'Avenir Agricole du 13/03/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).