Entreprise : ELECNOR - SIREN 503 706 186
Identité
Dénomination
ELECNOR
SIREN (siège)
503 706 186
Date d'immatriculation au RNE
15/04/2008
Début d’activité
14/12/2012
Date de fin de la personne morale
14/04/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Entreprise de travaux électriques et tous travaux de bâtiment.
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
9 RUE JULES FERRY 59179 FENAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BODART CLAUDE
Nom d'usage
BODART
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Fenain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/12/2012
Siret
50370618600023
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Entreprise de travaux électriques et tous travaux de bâtiment.
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Autres Activités
ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
9 RUE JULES FERRY
59179 , FENAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50370618600015
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
46 RUE DE FAMARS
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1399
Date d'ajout
17/02/2021
Description
Suivant jugement du 17/02/2021, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prononcé la conversion en Liquidation Judiciaire et a désigné en qualité de Liquidateur : SELARL Yvon PERIN - Jean Philippe BORKOWIAK, prise en la personne de Maître Jean-Philippe BORKOWIAK, 100 Rue Pierre Dubois 59500 DOUAI.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7844
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Par jugement en date du 18/11/2020, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prorogé exceptionnellement la période d'observation de six mois.
Numéro d'observation
2048
Date d'ajout
18/03/2020
Description
Par jugement en date du 18/03/2020, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prorogé la période d'observation de six mois.
Numéro d'observation
6755
Date d'ajout
18/12/2019
Description
Par Jugement du 18/12/2019, Le Tribunal de Commerce de DOUAI a autorisé le maintien de l'activité jusqu'au terme de la Période d'Observation.
Numéro d'observation
5134
Date d'ajout
15/10/2019
Description
Suivant jugement en date du 15/10/2019, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé le Redressement Judiciaire, a désigné en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL Yvon PERIN - Jean Philippe BORKOWIAK, prise en la personne de Maître Jean-Philippe BORKOWIAK, 100 rue Pierre Dubois 59500 DOUAI ; a fixé la date de Cessation des Paiements au 01/12/2018 et a fixé une période d'observation de 6 mois.
Numéro d'observation
4314
Date d'ajout
12/09/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 14/10/2009.
Numéro d'observation
2125
Date d'ajout
02/05/2013
Description
Immatriculation par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal du ressort du Tribuna de Commerce de Valenciennes (2008 B 243) vers le ressort du Tribunal de Comerce de Douai sans maitien d'activité dans l'ancien ressort.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J002 2019-10-15 Ouverture redressement judiciaire 2019-10-30 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI MAITRE JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK;J015 2020-03-18 Prolongation periode d'observation 2020-04-14 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI MAITRE JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK;J015 2020-11-18 Prolongation periode d'observation 2021-04-15 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI MAITRE JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK;J065 2021-02-17 Ouverture liquidation judiciaire 2021-03-02 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI MAITRE JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).