Entreprise : VIN ET AROME - SIREN 503 699 084
Identité
Dénomination
VIN ET AROME
SIREN (siège)
503 699 084
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2010
Date de fin de la personne morale
05/10/2107
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
44 RUE JULES GUESDE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERVAIS JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/03/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/05/2010
Siret
50369908400029
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence commerciale en vin , achat et vente de vins
Adresse
44 RUE 44 rue Jules Guesde
59700 , Marcq-en-Baroeul - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2008
Siret
50369908400011
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Activité principale
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Adresse
26 RUE GEORGES MAERTENS
59520 , MARQUETTE-LEZ-LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 03/03/2020 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
03/09/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé, en date du 02/09/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2019/671, date de cessation des paiements le 01/01/2019, et a désigné en tant que liquidateur : SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/01/2019
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 05-11-2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/10/2010
Description
Cette société a transféré à dater du 30/5/2010 son siège social et principal établissement du 26 rue Georges Maertens 59520 MARQUETTE LEZ LILLE (RCS L ILLE 2008B924) Acte constitutif déposé au Greffe d e LILLE et publié dans agriculture horizon du 28/3 /2008 Transfert : Dépot au Greffe de Roubaix-Tourc oing le 6/10/2010 Publié dans l'indicateur du 25/8 /2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).