Entreprise : LE MAZET - SIREN 503 673 725
Identité
Dénomination
LE MAZET
SIREN (siège)
503 673 725
Date d'immatriculation au RNE
17/04/2008
Début d’activité
08/02/2019
Date de fin de la personne morale
16/04/2098
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Propriété et gestion à titre civile de tous biens et droits immobiliers, l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement des biens sociaux.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
105 IMP DE LA COMBE 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE CURIERES DE CASTELNAU AUDREY , MARIE , MARTINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
PAPIN DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/02/2019
Siret
50367372500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
105 IMP DE LA COMBE
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3202
Date d'ajout
15/04/2019
Description
Radiation du RCS le 15/04/2019 avec effet au 08/02/2019 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social au 105 Impasse de la Combe 30000 NIMES au 08/02/2019 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social au 105 Impasse de la Combe 30000 NIMES au 08/02/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 12/04/2019 sous le numéro A2019/004037)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/007478
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Transfert du principal établissement au 105 Impasse de la Combe 30000 NIMES à compter du 08/02/2019
Numéro d'observation
F19/007478
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : gérant : DE CURIERES DE CASTELNAU Audrey nom d'usage : DE CURIERES DE CASTELNAU Audrey DE CURIERES DE CASTELNAU Audrey nom d'usage : DE CURIERES DE CASTELNAU Audrey devient Associé PAPIN DAVID nom d'usage : PAPIN DAVID devient Associé
Numéro d'observation
F19/007478
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 12 Rue de l'Occitanie 34720 CAUX (Greffe du Tribunal de Commerce de Béziers) Nouveau siège social : 105 Impasse de la Combe 30000 NIMES à compter du 08/02/2019
Numéro d'observation
F19/007478
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : gérant : DE CURIERES DE CASTELNAU Audrey nom d'usage : DE CURIERES DE CASTELNAU Audrey DE CURIERES DE CASTELNAU Audrey nom d'usage : DE CURIERES DE CASTELNAU Audrey devient Associé PAPIN DAVID nom d'usage : PAPIN DAVID devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).