Entreprise : SCM FOUNTAS - LE GAL - LE BRISSE - LE CLANCHE - SIREN 503 625 865
Identité
(Entreprise radiée le 20/11/2019)
Dénomination
SCM FOUNTAS - LE GAL - LE BRISSE - LE CLANCHE
SIREN (siège)
503 625 865
Date d'immatriculation au RNE
09/04/2008
Fermeture de l'établissement - 50362586500012
- Date d'effet de la fermeture : 08/11/2015
Fermeture de l'établissement - 50362586500020
- Date d'effet de la fermeture : 20/06/2019
Date de fin de la personne morale
08/04/2107
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
9 RUE MOISE LE BIHAN 56100 LORIENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUNTAS ADELINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
LE BRISSE GAETAN , OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Quéven
Nom, Prénom(s)
LE CLANCHE GREGORY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Larmor-plage
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/03/2008
Siret
50362586500012
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
2 AV MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/11/2015
Siret
50362586500020
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
9 RUE MOISE LE BIHAN
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13939
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Radiation du RCS le 20/11/2019 avec effet au 20/06/2019 Par suite de clôture définitive des opérations de liquidation.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9781
Date d'ajout
12/08/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/06/2019. Liquidateur (reste associé) : LE BRISSE Gaétan, Olivier, ancien co-gérant. Co-gérants partants (restent associés) : FOUNTAS Adeline et LE CLANCHE Grégory. Le siège de la liquidation est fixé à : 9 rue Moise le Bihan 56100 Lorient. Journal d'annonces légales : Terra édition Morbihan en date du 23/08/2019. Mise en sommeil de la société à compter du 20/06/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).