Entreprise : SARL COLNET - SIREN 503 573 347
Identité
Dénomination
SARL COLNET
SIREN (siège)
503 573 347
Date d'immatriculation au RNE
10/04/2008
Date de fin de la personne morale
09/04/2107
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2009
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
16 RUE CHAVALLIER DE LA BARRE 88300 POMPIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBRY CORINNE , LUCIENNE , SIMONE
Nom d'usage
COLNET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Auzainvilliers
Nom, Prénom(s)
WALTER STEVE , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Neufchâteau
Nom, Prénom(s)
COLNET FRANCIS , RENE , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Pompierre
Nom, Prénom(s)
COLNET FANY
Nom d'usage
COLNET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Neufchâteau
Nom, Prénom(s)
WALTER STEVE
Nom d'usage
WALTER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
NEUFCHATEAU
Nom, Prénom(s)
COLNET FRANCIS
Nom d'usage
COLNET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
POMPIERRE
Nom, Prénom(s)
AUBRY CORINNE
Nom d'usage
COLNET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
AUZAINVILLIERS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/01/2008
Siret
50357334700013
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et vente de produits de boulangerie et pâtisserie, commerce de confiserie et dépôt de journaux
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
16 RUE 16 RUE CHAVALLIER DE LA BARRE
88300 , POMPIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/02/2018
Description
Radiation du RCS le 21/02/2018 avec effet au 20/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1349
Date d'ajout
21/02/2018
Description
Par jugement du 20/02/2018, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire
Numéro d'observation
3886
Date d'ajout
24/07/2014
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 24/07/2014, IL A ETE PROCEDE AU REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR A COMPTER DU 01/07/2014: ANCIEN: ME FABIEN VOINOT, 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE NOUVEAU: SELARL VOINOT ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE.
Numéro d'observation
3171
Date d'ajout
28/06/2013
Description
EN DATE DU 25/06/2013, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUITE A RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION - A NOMME ME FABIEN VOINOT - 146, RUE JEAN MERMOZ - 88100 STE MARGUERITE COMME LIQUIDATEUR. CESSATION D'ACTIVITE AU 25/06/2013
Numéro d'observation
3382
Date d'ajout
04/07/2011
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 21/06/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION ET A DESIGNE MAITRE FABIEN VOINOT - 146 RUE JEAN MERMOZ - 88100 SAINTE MARGUERITE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
3036
Date d'ajout
08/06/2011
Description
EN DATE DU 31/05/2011, JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 21/06/2011
Numéro d'observation
352
Date d'ajout
18/01/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/02/2009 : Nouveau : COLNET Corinne Lucienne Simone, Gérant(e) Nouveau : WALTER Steve Marcel, Gérant(e)
Numéro d'observation
5123
Date d'ajout
12/11/2010
Description
EN DATE DU 26/10/2010, JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 01/06/2011
Numéro d'observation
2792
Date d'ajout
07/06/2010
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 01/06/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : MR MEDY MANDATAIRE JUDICIAIRE : MAITRE FABIEN VOINOT - 146, RUE JEAN MERMOZ - 88100 STE MARGUERITE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 15/02/2010 PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 01/12/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mirecourt ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).