Entreprise : MEDIVAL - SIREN 503 539 272
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2024)
Dénomination
MEDIVAL
SIREN (siège)
503 539 272
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2008
Fermeture de l'établissement - 50353927200016
- Date d'effet de la fermeture : 08/09/2021
Date de fin de la personne morale
11/03/2058
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1300 EUR
Adresse du siège
85 RUE DE LA GARE 74520 VALLEIRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUSSAINT LOIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Desingy
Nom, Prénom(s)
DIJKSTRA JAN , ANKE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Valleiry
Nom, Prénom(s)
SAUTHIER MARIE-LAURE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Annemasse
Nom, Prénom(s)
BAILLET ANAIS , ANNA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Valleiry
Nom, Prénom(s)
TAELMAN CYRIELLE , CARINE
Nom d'usage
DERUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Jonzier-Epagny
Nom, Prénom(s)
POIROT CECILE , CHRISTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
MULLER EVA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Vetraz Monthoux
Nom, Prénom(s)
DESLIS AUDREY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Cernex
Nom, Prénom(s)
PILLANT VIRGINIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Cruseilles
Nom, Prénom(s)
EVREUX FANNY
Nom d'usage
BOSSONNEY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Beaumont
Nom, Prénom(s)
RENAUDIN ANNE-LAURE , BENEDICTE
Nom d'usage
COCHET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Valleiry
Nom, Prénom(s)
EXCOFFIER AUDREY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Valleiry
Nom, Prénom(s)
BLAHAY MARIE , ANNE , SOPHIE
Nom d'usage
ROMERO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Cruseilles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2007
Siret
50353927200016
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la Liberte de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque praticien.
Adresse
85 RUE DE LA GARE
74520 , VALLEIRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).