Entreprise : X.O. MANAGEMENT - SIREN 503 371 023
Identité
Dénomination
X.O. MANAGEMENT
SIREN (siège)
503 371 023
Date d'immatriculation au RNE
31/03/2008
Début d’activité
31/03/2008
Date de fin de la personne morale
30/03/2107
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Acquisition et gestion en commun de valeurs mobilières parts d'intérêt dans toute société civile ou commerciale
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
15910 EUR
Adresse du siège
70 RUE ANITA CONTI 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC LAROISEAU II
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERRIER BRIGITTE , MICHEL , MARIE-ANNE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
THOUZEAU ANNE , SIMONE , MARGARETTE
Nom d'usage
NECTOUX
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Grand champ
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/2008
Siret
50337102300022
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion en commun de valeurs mobilières parts d'intérêt dans toute société civile ou commerciale
Adresse
70 RUE ANITA CONTI
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC LAROISEAU II
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/03/2008
Siret
50337102300014
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
61 AV DE LA MARNE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10164
Date d'ajout
18/12/2019
Description
Réduction de capital à compter du 08/11/2019 Ancien : 37000 EUR Nouveau : 15910 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/11/2019 : Nouveau : GUERRIER Brigitte Michel Marie-Anne, Directeur général
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).