Entreprise : EMMARIS - SIREN 503 359 473
Identité
(Entreprise radiée le 17/06/2019)
Dénomination
EMMARIS
SIREN (siège)
503 359 473
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2008
Date de fin de la personne morale
26/03/2107
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
16 AV FAIDHERBE 91440 BURES-SUR-YVETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MURRAY ISOBEL , CAROL
Nom d'usage
COURT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Bures-sur-Yvette
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/03/2008
Siret
50335947300017
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise et la détention de toutes participations financières dans des entreprises de services industrielles ou commerciales et de la communication concernées par les secteurs de l'enseignement, de l'éducation, de la formation. La réalisation de toutes activités de conseil, de prestations de services, de conception et réalisation de programmes, méthodes et outils pédagogiques. La création, l'achat et la vente de matériels, l'organisation et la réalisation de tous stages, séjours ou échanges liés à l'enseignement, à la formation, et à la communication, sous tous ses aspects ainsi que la réalisation de toutes activités liées à la pratique des langues française et étrangères.
Adresse
16 AV 16 Avenue Faidherbe
91440 , Bures-sur-Yvette - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14049
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Dissolution à compter du 15/05/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/05/2019, liquidateur : Isobel Carol COURT né(e) MURRAY, siège de la liquidation : 16 Avenue Faidherbe 91440 Bures-sur-Yvette, parution de la publicité légale : PETITES AFFICHES DE SEINE ET OISE en date du 04/06/2019
Numéro d'observation
2559
Date d'ajout
27/03/2008
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).