Entreprise : FINANCIERE KERQUESSAUD - SIREN 503 327 967
Identité
Dénomination
FINANCIERE KERQUESSAUD
SIREN (siège)
503 327 967
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2008
Date de fin de la personne morale
18/12/2107
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
12000000 EUR
Adresse du siège
KERQUESSAUD 44350 GUERANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMISSE JOEL , GEORGES , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Saint-Molf
Nom, Prénom(s)
FAUCHOUX JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Dénomination
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint Nazaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/10/2008
Siret
50332796700025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
activité de holding : acquisition, souscription et gestion de titres, prise de participation dans toutes sociétés et assistance aux sociétés dont elle détient une participation
Adresse
KERQUESSAUD
44350 , GUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/03/2008
Siret
50332796700017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
47 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
04/11/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 04/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
21/12/2015
Description
Par ordonnance du 16-12-2015, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de St Nazaire a prononcé la clôture de la procédure de REDRESSEMENT dans les conditions de l'article L.631-43 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
10/06/2015
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE, A PRONONCE, EN DATE DU 10/06/2015, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 2015-151, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 20/04/2015, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE Monsieur Didier BARBE , LIQUIDATEUR SCP PHILIPPE DELAERE "Le Constens" Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
21/07/2014
Description
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Ilyasse AKSIL
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
11/06/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 11-06-2014 arrêtant le plan de redressement. Durée du plan 10 ans. Commissaire à l'exécution du plan SCP PHILIPPE DELAERE Me Armel DOLLEY 44 Rue de Gigant 44100 NANTES .
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
19/03/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 19/03/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/3/2014
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
18/09/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 18/09/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/09/2013
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
21/03/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 20/03/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013-92 date de cessation des paiements le 27/02/2013, et a désigné juge commissaire : Monsieur François Xavier MOUSSET, juge commissaire suppléant : Monsieur Didier BARBE, administrateur : Maître Armel DOLLEY 44 rue de Gigant 44100 NANTES, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, et a ouvert une période d'observation expirant le 20/09/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
12/10/2012
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 22-12-2010
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/10/2012
Description
Démission du CABINET ERNST & YOUNG ET AUTRES, co-commmissaire aux comptes titulaire, et du CABINET AUDITEX, co-commissaire aux comptes suppléant, à compter du 27/09/2012.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/07/2011
Description
225020110729 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 11/05/2011 Anc directeur général : Mr GUBANSKI Roger.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/12/2008
Description
140020081222 ********* Sté Actions Simplifié transf.siège ds re Date d'effet de la formalité: 02/10/2008 ... Nouvel établissement principal : KERQUESSAUD 44350 GUERANDE Activité : activité de holding : acquisition, souscription et gestion de titres, prise de participation dans toutes sociétés et assistance aux sociétés dont elle détient une participation Président de la société : Mr AMISSE Joël Georges Marie. Directeur général : Mr GUBANSKI Roger. co-commissaire aux comptes titul. : Sté Ernst & Young et Autres co-commissaire aux comptes suppl. : Sté Auditex commissaire aux comptes titulaire : Maupard Fiduciaire (sté anonyme) commissaire aux comptes suppléant : Dba Audit (Sarl)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/12/2008
Description
Historique : Acte constitutif déposé au Tribunal d e Commerce de Paris Transfert du siège de 47 Rue F aubourg Saint Honoré 75008 PARIS à GUERANDE 44350 Kerquessaud à compter du 2/10/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).