Entreprise : EPSILON 7 - SIREN 503 321 465
Identité
Dénomination
EPSILON 7
SIREN (siège)
503 321 465
Date d'immatriculation au RNE
02/05/2008
Début d’activité
14/01/2008
Date de fin de la personne morale
01/05/2058
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Location de machines et équipements divers
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
223040 EUR
Adresse du siège
MOUDONG 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PALMERAIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESTAUX JEAN-CHRISTOPHE , EUGENE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Vélizy-Villacoublay
Dénomination
AMPERSELL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/01/2008
Siret
50332146500026
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse
MOUDONG
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PALMERAIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6611
Date d'ajout
09/11/2016
Description
Transfert du siège social origine hors ressort sans maintien d'activité à l'ancien à compter du 30/06/2016 :Ancienne adresse : 17 rue Eugène Eucharis - Espace Dillon 97200 Fort-de-FranceNouvelle adresse : ZAC de Moudong - la Palmeraie 97122 Baie-MahaultModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2016 :Partant : ECOFIP (SAS) représentée par ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud, Paul, Marie, GérantPartant : MORVAN Loïc, Jean, René, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : PECQUEUR Frédéric, Fabrice, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : LUMEAU Janik, Monique, Marie, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : GROS Jean-Jacques, Edouard, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : DELORME François, Xavier, Claude, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : GILLOT François, Xavier, Claude, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : TASSIN Clémentine, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : PIERSON DE BRABOIS Olivier, Gérard, Marie, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : PESCE Marie-Claude, Georgette, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : DONADEY Pierre, Jean, Labert, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : GUEZENEC François, Marie, Pierre, Jacques, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : COMBEY Olivier, Associé indéfiniment et solidairement responsablePartant : BENISTAND Jean-Pierre, Yves, Associé indéfiniment et solidairement responsableNouveau : BESTAUX Jean-Christophe, Eugène, Marie, GérantNouveau : ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud, Paul, Marie, Roger, Associé indéfiniment et solidairement responsableNouveau : AMPERSELL (SARL) représentée par BESTAUX Jean-Christophe, Eugène, Marie, Edmond, Associé indéfiniment et solidairement responsableJAL : France Antilles du 26/08/2016
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).