Entreprise : C2VR PARTICIPATIONS - SIREN 503 308 819
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2017)
Dénomination
C2VR PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
503 308 819
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2008
Date de fin de la personne morale
25/03/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
282600 EUR
Adresse du siège
ARIANA 14420 SOUMONT-SAINT-QUENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABTAN FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
CLAVERIE PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Pujo
Dénomination
AUREALYS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/05/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/03/2008
Siret
50330881900013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
Zone Artisanale Ariana
14420 , Soumont-Saint-Quentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5335
Date d'ajout
08/06/2017
Description
Radiation du RCS le 08/06/2017 avec effet au 29/05/2017 Expiration du délai d'opposition des créanciers à compter du 29/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4534
Date d'ajout
12/05/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 31/03/2017 Décision de l'associé unique en date du 31/03/2017 Dénomination de l'associé unique : LE NAUTONIER RCS Tarbes 499 454 486 Journal d'annonces légales : AGRICULTEUR NORMAND en date du 27/04/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).