Entreprise : BUREAU VERITAS CABLES & INSPECTIONS - SIREN 503 050 957
Identité
Dénomination
BUREAU VERITAS CABLES & INSPECTIONS
SIREN (siège)
503 050 957
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2008
Début d’activité
01/04/2008
Date de fin de la personne morale
18/03/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/2009
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Contrôles et vérifications périodiques concernant les appareils de levage et des remontées mécaniques. La maîtrise d'œuvre et la réception initiale des tapis roulants des stations de montagne. Contrôle de tous câbles d'acier. Evaluation de la conformité et/ou de la sécurité des équipements à câbles. Contrôle technique indépendant de systèmes ou de composants d'installations à câbles, le contrôle technique de construction, contrôle non destructif formation.
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Capital social
1060670 EUR
Adresse du siège
395 RUE DOCTEUR MARMONNIER 38190 VILLARD-BONNOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA GRANDE ILE - TECHNIPARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATILLON JACQUES , BENOIT , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
NORROY MANUEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Domène
Nom, Prénom(s)
PAVILLET JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
CABINET MURAZ PAVILLET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50305095700029
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Contrôles et vérifications périodiques concernant les appareils de levage et des remontées mécaniques. La maîtrise d'œuvre et la réception initiale des tapis roulants des stations de montagne. Contrôle de tous câbles d'acier. Evaluation de la conformité et/ou de la sécurité des équipements à câbles. Contrôle technique indépendant de systèmes ou de composants d'installations à câbles, le contrôle technique de construction, contrôle non destructif formation.
Autres Activités
Contrôles et vérifications périodiques concernant les appareils de levage et des remontées mécaniques. La maîtrise d'œuvre et la réception initiale des tapis roulants des stations de montagne. Contrôle de tous câbles d'acier. Evaluation de la conformité et/ou de la sécurité des équipements à câbles. Contrôle technique indépendant de systèmes ou de composants d'installations à câbles, le contrôle technique de construction, contrôle non destructif formation.
Adresse
395 RUE DOCTEUR MARMONNIER
38190 , VILLARD-BONNOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA GRANDE ILE - TECHNIPARC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50305095700011
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Activité principale
Analyses, essais et inspections techniques
Adresse
15 RUE ALAIN FOURNIER
38920 , CROLLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F11/006918
Date d'ajout
27/05/2011
Description
Changement de dénomination à compter du 03.06.2011 - Ancienne : SAS HALEC SA
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).