Entreprise : SCM ILET DU CENTRE - SIREN 503 049 207
Identité
Dénomination
SCM ILET DU CENTRE
SIREN (siège)
503 049 207
Date d'immatriculation au RNE
14/05/2008
Début d’activité
30/01/2008
Date de fin de la personne morale
13/05/2107
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en communs des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer cette profession, Acquérir, louer, vendre, échanger les installations et matériels nécessaires. Engager le personnel nécessaire et plus généralement, procéder à toutes opérations de caractère mobilier, immobilier et financier se rapportant à l'objet social, pourvu qu'elle ne modifié en rien le caractère exclusivement civil de la société.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
312 EUR
Adresse du siège
139 RUE FRANCOIS ISAUTIER 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRAU ANTOINE , JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
REYNAUD MICHEL , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
L'étang salé
Dénomination
LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
GROUPEMENT D'ETUDES DE COORDINATION ET PILOTAGE (GECP)
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/2008
Siret
50304920700015
Nom commercial
SCM ILET DU CENTRE
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en communs des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer cette profession, Acquérir, louer, vendre, échanger les installations et matériels nécessaires. Engager le personnel nécessaire et plus généralement, procéder à toutes opérations de caractère mobilier, immobilier et financier se rapportant à l'objet social, pourvu qu'elle ne modifié en rien le caractère exclusivement civil de la société.
Autres Activités
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en communs des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer cette profession, Acquérir, louer, vendre, échanger les installations et matériels nécessaires. Engager le personnel nécessaire et plus généralement, procéder à toutes opérations de caractère mobilier, immobilier et financier se rapportant à l'objet social, pourvu qu'elle ne modifié en rien le caractère exclusivement civil de la société.
Adresse
139 RUE FRANCOIS ISAUTIER
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5321
Date d'ajout
13/12/2011
Description
Modification relative aux associés à compter du 12/05/2011 : Partant : SARL AUSTRAL FLUIDES INGENIERIE représentée par PRINTANT Loïc Bruno Denis, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4036
Date d'ajout
18/11/2008
Description
Rectification erreur matérielle Les associés groupement d'études de coordination et pilotage (Gecp) - austral fluides ingénierie (Afi) et laboratoire d'écologie urbaine réunion (leu réunion) sont effectivement associées dans la société en tant que personnes morales et non les personnes physiques comme il est fait mention dans l'extrait modèle K'bis Date d'effet : 16/10/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).