Entreprise : MAJOPRESSE - SIREN 503 042 863
Identité
Dénomination
MAJOPRESSE
SIREN (siège)
503 042 863
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2008
Date de fin de la personne morale
11/03/2107
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
17 RUE LOUIS SAULNIER 69330 MEYZIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM LE MONOI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANGE MICHEL , ANDRE , ETIENNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Jonage
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50304286300012
Enseigne
MAISON DE PRESSE
Code APE
4762Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Papeterie, librairie journaux, jouets, confiserie, presse, loterie, bimbeloterie
Adresse
17 RUE 17 Rue Louis Saulnier
69330 , Meyzieu - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Immeuble Le Monoï
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/023043
Date d'ajout
13/06/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/06/2012 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/023082
Date d'ajout
13/06/2012
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/06/2012 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F11/038677
Date d'ajout
28/10/2011
Description
Vente du fonds de commerce à la société AGRICOLE SUD RHONE ALPES.
Numéro d'observation
F11/013269
Date d'ajout
30/03/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/03/2011 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 03/04/2011. Liquidateur-judiciaire : Maître SABOURIN 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F10/039200
Date d'ajout
24/11/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/11/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 26/05/2011, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F10/017363
Date d'ajout
26/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/05/2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur FLEURY Michel, Juge commissaire suppléant : Monsieur RENAVENT Michel, Mandataire Judiciaire : Maître SABOURIN 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ représentée par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 10/05/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).