Entreprise : SHOW ROOM CENTER - SIREN 503 037 129
Identité
Dénomination
SHOW ROOM CENTER
SIREN (siège)
503 037 129
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2008
Début d’activité
14/02/2008
Date de fin de la personne morale
27/03/2107
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat vente négoce de meubles meublants, articles de literie, matériel Hifi vidéo.
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
42 AV MONTAIGNE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SELLAM LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/02/2008
Siret
50303712900049
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat vente négoce de meubles meublants, articles de literie, matériel Hifi vidéo.
Adresse
42 AV MONTAIGNE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/06/2009
Siret
50303712900031
Enseigne
SHOW ROOM CENTER
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
achat, vente, négoce de meubles meublants, articles de literie, matériel hifi, vidéo, de musculation
Adresse
RUE PIERRE MARTIN
62280 , SAINT-MARTIN-BOULOGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE L'INQUETRIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/02/2008
Siret
50303712900015
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
87 ZI D'AUGUSTE
33610 , CESTAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2008
Siret
50303712900023
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
69 RUE DU CAP DE HAUT
33320 , EYSINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8353
Date d'ajout
12/12/2017
Description
Par jugement en date du 06.12.2017 le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8354
Date d'ajout
12/12/2017
Description
Radiation du RCS le 12/12/2017 avec effet au 06/12/2017
Numéro d'observation
2009B1422810
Date d'ajout
06/12/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 06/12/2017
Numéro d'observation
8221
Date d'ajout
05/12/2017
Description
Par jugement en date du 28 novembre 2017 le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans à l'encontre de Monsieur Laurent SELLAM es qualité de gérant.
Numéro d'observation
5726
Date d'ajout
03/09/2015
Description
Par jugement en date du 08/07/2015 le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Fixe la clôture de la procédure au 06/07/2017. Date de cessation des paiements : 08/01/2014. Nomme : Juge commissaire Monsieur Louis Martin Mandataire judiciaire liquidateur SELAFA MJA en la personne de Maître Jérôme Pierrel 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cédex 10. Les créanciers sont invités à produire leur titre de créances entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
08/07/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 08/07/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201502075, date de cessation des paiements le 08/01/2014, et a désigné : juge commissaire M. Louis Martin liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Jérôme Pierrel 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/07/2009
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/06/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).