Entreprise : CELTALLIANCE - SIREN 503 029 860
Identité
(Entreprise radiée le 11/09/2019)
Dénomination
CELTALLIANCE
SIREN (siège)
503 029 860
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2008
Date de fin de la personne morale
12/03/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
870600 EUR
Adresse du siège
LE PONT DE SAINT CARADEC 56920 SAINT-GERAND-CROIXANVEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICAVET PATRICK , CLAUDE , ALBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Quimperlé
Nom, Prénom(s)
BOUYER SYLVAIN , MAURICE , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Saint-Méloir-des-Ondes
Dénomination
PICAVET-LE DAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Quimperlé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50302986000023
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
22200 , GRACES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50302986000015
Nom commercial
CELTALLIANCE
Code APE
4632C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce d'aliments du bétail et d'animaux vivants - fabrication
Adresse
le Pont de Saint-Caradec
56920 , Saint-Gérand - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10772
Date d'ajout
11/09/2019
Description
Radiation du RCS le 11/09/2019 avec effet au 02/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9439
Date d'ajout
01/08/2019
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 01/04/2019 Décision de l'associé unique en date du 01 avril 2019 Dénomination de l'associé unique : SANDERS OUEST (RCS Rennes 576 450 670) Journal d'annonces légales : Ouest France en date du 01/04/2019
Numéro d'observation
8963
Date d'ajout
19/12/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/10/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).