Entreprise : JADEC - SIREN 502 993 355
Identité
(Entreprise radiée le 01/08/2023)
Dénomination
JADEC
SIREN (siège)
502 993 355
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2008
Fermeture de l'établissement - 50299335500010
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
20/03/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
145 RUE SAINT HILAIRE 76000 ROUEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEPICARD DONATIEN , JACQUES , ANDRE-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LEPICARD COME , JEAN-PIERRE , MICHEL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Grun-Bordas
Nom, Prénom(s)
LEPICARD JULIA , MARIE , BRIGITTE , CHRISTIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
LEPICARD EUDE , ERIC , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1995
Commune de résidence
Normanville
Nom, Prénom(s)
LAVOINNE FLORENCE , MARIE-ELISABETH
Nom d'usage
LEPICARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Normanville
Nom, Prénom(s)
ORY-LAVOLLEE LAURE , VERONIQUE , FRANCINE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LEPICARD AMAURY , MARIE , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/03/2008
Siret
50299335500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
145 RUE SAINT HILAIRE
76000 , ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12580
Date d'ajout
01/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/05/2022
Description
Dissolution à compter du 30/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2021, liquidateur : LAVOINNE Florence Marie-Elisabeth, siège de la liquidation : 574 Rue du Gaquerel Le Presbytère 76640 Normanville, parution de la publicité légale : ouest-france.fr paru le 25/02/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).