Entreprise : EGAMO - SIREN 502 967 193
Identité
(Entreprise radiée le 12/07/2024)
Dénomination
EGAMO
SIREN (siège)
502 967 193
Date d'immatriculation au RNE
06/03/2008
Date de fin de la personne morale
05/03/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2000000 EUR
Adresse du siège
62 RUE JEANNE D'ARC 75013 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
62-68
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMONT NICOLAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Rambouillet
Nom, Prénom(s)
BOUFFIER CHARLES
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Caron BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Beaudet THIERRY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Arles OLIVIER , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Znaty STEPHANE , DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
Sabotin-Desclaud GABRIEL , RICHARD , MARIE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Cintray
Nom, Prénom(s)
Henriet LAURENCE , NATHALIE
Nom d'usage
Germain
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Bouchemaine
Nom, Prénom(s)
Boddele GILLES , ANDRE , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Thyez
Dénomination
UNION MUTUALISTE RETRAITE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/02/2008
Siret
50296719300017
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
3 SQ MAX HYMANS
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/02/2008
Siret
50296719300025
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
33 AV DU MAINE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/05/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/02/2008
Siret
50296719300033
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers, sur la base du programme d'activité approuvé par l'Autorité des marchés financiers , Toutes activités d'ingénierie financière, de conseil en allocation d'actifs, en gestion de patrimoine et en investissements financiers, de courtage en assurance, ainsi que la commercialisation de tous instruments financiers
Adresse
62 RUE JEANNE D'ARC
75013 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
62-68
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B0571065
Date d'ajout
12/07/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B0571061
Date d'ajout
22/06/2024
Description
Associé unique : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT SA, 384 940 342 RCS Paris
Numéro d'observation
2008B0571059
Date d'ajout
22/06/2024
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 06-05-2024
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).