Entreprise : BATIMENTS NOUVEAUX - SIREN 502 941 859
Identité
(Entreprise radiée le 04/06/2021)
Dénomination
BATIMENTS NOUVEAUX
SIREN (siège)
502 941 859
Date d'immatriculation au RNE
10/03/2008
Fermeture de l'établissement - 50294185900022
- Date d'effet de la fermeture : 07/01/2011
Fermeture de l'établissement - 50294185900014
- Date d'effet de la fermeture : 12/09/2008
Date de fin de la personne morale
09/03/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DE L ESCOUVRIER 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YUREKLI YAKUP
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Ozoir-la-Ferrière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2008
Siret
50294185900014
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
42 AV ALBERT SARRAUT
95190 , GOUSSAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/01/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2008
Siret
50294185900022
Nom commercial
BATIMENTS NOUVEAUX
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment, construction de bâtiments divers
Adresse
9 RUE DE L ESCOUVRIER
95200 , SARCELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25337
Date d'ajout
04/06/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 04/06/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 04/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25337
Date d'ajout
04/06/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
5207
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/02/2021 nommant M. Patrick Mulner juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
72888
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
52684
Date d'ajout
07/01/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 07/01/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2011J00030 , date de cessation des paiements le 03/05/2010 , désigne juge commissaire M. Laurent Piovesan , juge commissaire suppléant M. Gérard Maury , liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
14808
Date d'ajout
14/10/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert de siège et de l'établissement principal depuis le 42 avenue Albert Sarrault 95190 GOUSSAINVILLE vers le 9 avenue de l'Escouvrier - 95200 SARCELLES, à compter du 12 septembre 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).