Entreprise : SCI BOSQUET - SIREN 502 939 101
Identité
(Entreprise radiée le 11/02/2019)
Dénomination
SCI BOSQUET
SIREN (siège)
502 939 101
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2008
Date de fin de la personne morale
10/03/2058
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
105 CHE DU MANOIR BOSQUET 76570 FRESQUIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PATEY CATHERINE , MADELEINE , GABY
Nom d'usage
LELIEVRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
JOIN CHRISTIANE , GINETTE
Nom d'usage
BARBE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Bransles
Nom, Prénom(s)
BARBE DOMINIQUE , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Bransles
Nom, Prénom(s)
PLACHOT DOMINIQUE , JACQUES , VICTOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
ASTOLFI PAUL , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
PATEY ANNICK , JACQUELINE
Nom d'usage
MORIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Fresquiennes
Nom, Prénom(s)
MORIN GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Amélie-les-Bains Palalda
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2008
Siret
50293910100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation de tous biens immobiliers.
Adresse
105 CHE 105 chemin du Manoir Bosquet
76570 , Fresquiennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1756
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2018 Liquidateur : MORIN Gérard, anciennement aux fonctions de gérant Le siège de la liquidation est fixé à : 32 rue Joseph Coste 66110 Amélie-les-Bains Palalda Journal d'annonces légales : L'INFORMATEUR D'EU en date du 14/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1758
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Radiation du RCS le 11/02/2019 avec effet au 31/08/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).