Entreprise : ELAN 31 - SIREN 502 937 451
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2021)
Dénomination
ELAN 31
SIREN (siège)
502 937 451
Date d'immatriculation au RNE
06/03/2008
Date de fin de la personne morale
05/03/2058
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
103540 EUR
Adresse du siège
17 RUE GEORGES EUCHARIS 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOST THIERRY , JEAN-JACQUES , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Nom, Prénom(s)
POIRIER VANILLE , MARGOT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
Authon Ebeon
Nom, Prénom(s)
MUSSET CHRISTIAN , MARIE , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
CROCHON CHANTAL , MARIE-PIERRE , PAULE
Nom d'usage
GROLIMUND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
BENNAIM JEAN-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CYROT JEREMIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MADAR ESTELLE , GOLDA
Nom d'usage
SELLEM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
ABSMEIER WOLFGANG , ALFRED
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Pibrac
Nom, Prénom(s)
HAMOD ROLAND , FOUAD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ECOFIP
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/2008
Siret
50293745100016
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de machines et équipements divers
Adresse
17 RUE 17 rue Eugène Eucharis Espace Dillon 3000
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
18/03/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 05-12-2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Acte sous seing privé en date du 26-10-2016 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique ECOFIN RCS 523 488 419, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans LE LEGIS N° 454 du 04-11-2016
Numéro d'observation
11828
Date d'ajout
25/08/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 23/04/2012 : Partant : POIRIER Christophe, Jean-Francois, Associé indéfiniment responsable Nouveau : POIRIER Vanille, Margot, Associé indéfiniment et solidairement responsable Cessions de parts sociales
Numéro d'observation
7433
Date d'ajout
13/11/2009
Description
Modification autre DECLARATION RELATIVE AUX DIRIGEANTS : CHANGEMENT DE QUALITE POUR ECOFIP : ANCIENNE QUALITE : GERANT ASSOCIE // NOUVELLE QUALITE : GERANT ASSOCIE PARTANT : Mr ASSIER DE POMPIGNAN THIBAUD, PAUL, MARIE, ROGER NOUVEAUX ASSOCIES : Mr HAMOD ROLAND // Mr ABSMEIER WOLFGANG, ALFRED // Mr BENNAIM JEAN-PAUL // Mme CROCHON CHANTAL, MARIE-PIERRE, PAULE épouse GROLIMUND // Mme MADAR ESTELLE, GOLDA épouse SELLEM // Mr CYROT JEREMIE // Mr MUSSET CHRISTIAN, MARIE, PIERRE // Mr POIRIER CHRISTOPHE, JEAN-FRANCOIS // Mr DUBOST THIERRY, JEAN-JACQUES, DOMINIQUE Date d'effet : 01/12/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).