Entreprise : MEDIMMO - SIREN 502 856 354
Identité
(Entreprise radiée le 14/04/2023)
Dénomination
MEDIMMO
SIREN (siège)
502 856 354
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2008
Date de fin de la personne morale
26/02/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
360000 EUR
Adresse du siège
263 VIA NOVA 83600 FREJUS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLE D'EXCELLENCE JEAN-LOUIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMPAIN PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE JEAN- , CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Roquebrune-sur-Argens
Nom, Prénom(s)
TANGUY FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
PETITJEAN CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Hyères
Nom, Prénom(s)
PONT FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Biot
Nom, Prénom(s)
GRILL JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Draguignan
Nom, Prénom(s)
TACHON CHRISTINE
Nom d'usage
TACHON GRILL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Draguignan
Nom, Prénom(s)
BOISSY CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
DIEBOLT EVELYNE
Nom d'usage
FOURNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Biot
Nom, Prénom(s)
MARTINOLI ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
COMPAIN FLORENCE , VIRGINIE
Nom d'usage
PAYEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Nom, Prénom(s)
COMPAIN SOPHIE , BEAH-YEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
La bouilladisse
Nom, Prénom(s)
CARLOZ EMMANUEL , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Ollioules
Nom, Prénom(s)
TERRIER JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
COMPAIN THIBAUD , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2001
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
compain LAURA , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2002
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Dénomination
ODE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Dénomination
MEDIONI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Grasse
Dénomination
MEDIPATH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Fréjus
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2008
Siret
50285635400019
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
185 AV COMMANDANT CHARCOT
83700 , SAINT-RAPHAEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2008
Siret
50285635400027
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion détention de tous biens et droits immobiliers
Adresse
263 VIA NOVA
83600 , FREJUS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLE D'EXCELLENCE JEAN-LOUIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5052
Date d'ajout
14/04/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 04/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/08/2022
Description
Dissolution à compter du 15/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/06/2022, liquidateur : LEMAIRE Jean- Christophe, siège de la liquidation : Pôle d'Excellence Jean-Louis 263 Via Nova 83600 Fréjus
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).