Entreprise : MAFLO - SIREN 502 720 865
Identité
(Entreprise radiée le 23/07/2021)
Dénomination
MAFLO
SIREN (siège)
502 720 865
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2008
Date de fin de la personne morale
24/02/2107
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
5 CRS GAMBETTA 65000 TARBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STRZALKOWSKI MARC , ROGER , GEORGES
Qualité
Liquidateur, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Tarbes
Nom, Prénom(s)
HOJNACKI FLORENCE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Laloubère
Dénomination
SARL MS PRESTATIONS
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Tarbes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/2008
Siret
50272086500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
50 AV DE MAIGNON
64600 , ANGLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2015
Siret
50272086500026
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de services administratives secrétariat juridique et comptables
Adresse
3 RUE 3 rue du Cap de la Segue
65420 , Ibos - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/03/2019
Siret
50272086500034
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
5 CRS GAMBETTA
65000 , TARBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6947
Date d'ajout
23/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6947
Date d'ajout
23/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/06/2021
Description
Dissolution à compter du 11/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/05/2021, liquidateur : STRZALKOWSKI Marc Roger Georges, siège de la liquidation : 85 T Avenue Aristide Briand 65000 Tarbes, parution de la publicité légale : La Montagne des Hautes-Pyrénées paru le 14/05/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).