Entreprise : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PARADIS - SIREN 502 690 464
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PARADIS
SIREN (siège)
502 690 464
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2008
Début d’activité
11/01/2008
Date de fin de la personne morale
02/04/2107
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
70000 EUR
Adresse du siège
LE PARADIS 24330 SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE MULLENHEIM THIBAUT , MARIE , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
MONTAIGU-VENDEE
Nom, Prénom(s)
DE MULLENHEIM CHRISTIAN , MARIE , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
DE MULLENHEIM ANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Paris 18
Nom, Prénom(s)
DE MULLENHEIM SYLVAIN , MARIE , EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
DE MULLENHEIM CHARLOTTE , MARIE-GHISLAINE
Nom d'usage
DROMARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/01/2008
Siret
50269046400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Autres Activités
Propriété administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Adresse
LE PARADIS
24330 , SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1382
Date d'ajout
09/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/12/2009 : Partant : DE MULLENHEIM Jacqueline, Associé Société Civile Nouveau : de MULLENHEIM Thibaut Marie Jean, Associé Société Civile Nouveau : de MULLENHEIM Sylvain Marie Emmanuel, Associé Société Civile Nouveau : DROMARD Charlotte Marie-Ghislaine, Associé Société Civile Nouveau : de MULLENHEIM Anne, Associé Société Civile Changement de qualité : DE MULLENHEIM Christian Marie Jean, Gérant associé devient Gérant(e)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).